ymddiriedolwyr CHICHESTER BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALVIN RICHARD HOLLINGWORTH | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Joanne Hawker | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
||||
Guy Robert Overton Applebee | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|||||
Andrew James Morgan | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|||||
THOMAS GEORGE SNOW | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|||||
ELLEN CAROLINE WILD | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.