ymddiriedolwyr WASHINGTON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1127881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Hughes | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Elvira Pirozzi | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Susan Steanson | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Diana Clark | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Daid James Taylor | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
James Mills Redden | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Linda Carr | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
Sandra Cullen | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
ANNE MOFFATT | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.