VIVA PALESTINA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activity of the charity during the period was the delivery of aid to the people of Gaza
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LIFELINE FOR GAZA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.04k | £300.08k | £46.54k | £17.79k | £343 | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.30k | £475.75k | £153.87k | £13.80k | £672 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £694.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £137 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £370.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £3.95k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1) PROVISION FROM THE UK OF FOOD, MEDICINE AND ESSENTIAL GOODS AND SERVICES NEEDED BY THE CIVILIAN POPULATION. 2) HIGHLIGHTING THE CAUSES AND RESULTS OF WARS WITH A VIEW TO ACHIEVING PEACE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window