Hanes ariannol THE OUTWARD BOUND TRUST
Rhif yr elusen: 1128090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.18m | £13.19m | £9.57m | £16.07m | £19.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.13m | £13.61m | £11.11m | £15.59m | £17.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.00k | £2.65m | £2.72m | N/A | £75.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.19m | £7.36m | £6.71m | £5.53m | £5.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.37m | £2.00m | £1.84m | £5.03m | £4.38m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.50m | £3.76m | £974.85k | £5.41m | £7.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122.93k | £70.46k | £32.81k | £102.00k | £663.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.41m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £178.59k | £1.20m | £27.27k | £30.00k | £304.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.42m | £9.83m | £7.70m | £11.14m | £12.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.04m | £1.51m | £1.43m | £1.64m | £2.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.45k | £28.65k | £26.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.67m | £2.26m | £1.99m | £2.81m | £3.37m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.