THE OUTWARD BOUND TRUST

Rhif yr elusen: 1128090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Outward Bound Trust unlocks the potential of young people through discovery and adventure in the wild. It runs courses at residential centres in the Lake District, North Wales and the Highlands, translating experiences in the mountains, sea, lakes and rivers into lessons for life. A bursary programme ensures courses are open to all young people regardless of their financial circumstances.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 327829 THE JUNE STEVENS FOUNDATION
  • 24 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 268645 MRS S L CHAMBERS' CHARITABLE TRUST
  • 17 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • OUTWARD BOUND GLOBAL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Maureen McKenna Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Mark William Baker Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Lynn Stacey Rattigan Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Joanna Christine Hallas Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Sir David Kim Hempleman-Adams Ymddiriedolwr 23 September 2022
THE INTERNATIONAL GOLF CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Mary Turnbull Wright Ymddiriedolwr 20 June 2022
Dim ar gofnod
Nicholas James Sanderson Ymddiriedolwr 21 September 2021
Dim ar gofnod
Youlande Harrowell Ymddiriedolwr 21 June 2021
Dim ar gofnod
HRH Princess Beatrice Elizabeth Mary of York Ymddiriedolwr 11 March 2019
Dim ar gofnod
PAUL MARCUS GEORGE VOLLER Ymddiriedolwr 12 March 2018
CCHF ALLABOUTKIDS
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Wayne Lewis Ymddiriedolwr 14 December 2017
OUTWARD BOUND GLOBAL
Derbyniwyd: Ar amser
LEO HOULDING Ymddiriedolwr 20 March 2017
WINDERMERE EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 52 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.18m £13.19m £9.57m £16.07m £19.03m
Cyfanswm gwariant £16.13m £13.61m £11.11m £15.59m £17.87m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £75.00k £2.65m £2.72m N/A £75.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.19m £7.36m £6.71m £5.53m £5.44m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.37m £2.00m £1.84m £5.03m £4.38m
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.50m £3.76m £974.85k £5.41m £7.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £122.93k £70.46k £32.81k £102.00k £663.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £1.41m
Incwm - Cymynroddion £178.59k £1.20m £27.27k £30.00k £304.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.42m £9.83m £7.70m £11.14m £12.51m
Gwariant - Ar godi arian £2.04m £1.51m £1.43m £1.64m £2.00m
Gwariant - Llywodraethu £0 £27.45k £28.65k £26.70k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £2.67m £2.26m £1.99m £2.81m £3.37m

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £15.71m £15.40m £14.89m £14.75m £14.98m
Buddsoddiadau tymor hir £1.49m £1.44m £1.66m £1.49m £1.55m
Cyfanswm asedau £14.32m £13.27m £15.92m £17.70m £18.69m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £3.57m £2.62m £5.94m £7.11m £6.74m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 22 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 22 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 03 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 03 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Outward Bound Trust
Hackthorpe Hall
Hackthorpe
Penrith
CA10 2HX
Ffôn:
01931 740000