Ymddiriedolwyr K.C.U. LTD
Rhif yr elusen: 1131360
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Edwards | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|||||
Jessica Jade Scrimshaw | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Julian Antony Payne | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Patricia Campbell Dewar | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Victoria Anne Boulton | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Victoria Jane Perry | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Simon Cox | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.