THE FRAGILE X SOCIETY

Rhif yr elusen: 1127861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Fragile X is a family of inherited genetic conditions, including Fragile X Syndrome. We provide information and practical guidance to support and empower individuals and families living with Fragile X We educate and inform public and professionals about Fragile X, to raise awareness and understanding and improve care We encourage and publicise research into Fragile X

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £133,582
Cyfanswm gwariant: £147,224

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steve Harris Cadeirydd 22 September 2020
Dim ar gofnod
Patricia Eleanor Grace Pattison Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Aiste Skegg Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
Jonny Cobbold Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Zeinab Ali Ymddiriedolwr 30 September 2023
Dim ar gofnod
Tim Eccleshall Ymddiriedolwr 22 September 2020
CHURCH ESTATE AND HEADBOROUGH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MID-NORFOLK SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, DEREHAM
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH ESTATE AND HEADBOROUGH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MID-NORFOLK SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, DEREHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Andy Clarke Ymddiriedolwr 15 October 2022
Dim ar gofnod
Marie Williams Ymddiriedolwr 18 June 2022
Dim ar gofnod
Andrew Jaques Ymddiriedolwr 25 September 2021
Dim ar gofnod
Anne Eccleshall Ymddiriedolwr 25 September 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, DEREHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Martin Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113.71k £148.12k £205.52k £137.70k £133.58k
Cyfanswm gwariant £123.51k £120.84k £127.65k £162.97k £147.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 14 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 14 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 30 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 30 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 11 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 23 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 23 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Suite 5
The Chestnuts
4 Stortford Road
Great Dunmow
Great Du
Ffôn:
01371875100