Hanes ariannol THE HUDDERSFIELD AFRICAN CARIBBEAN CULTRUAL TRUST

Rhif yr elusen: 1129873
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021
Cyfanswm Incwm Gros £24.29k £23.57k £11.36k £656 £0
Cyfanswm gwariant £20.10k £33.47k £8.32k £1.58k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £5.00k N/A N/A