ymddiriedolwyr STREET PASTORS-LEICESTER CITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1131179
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlene Hopkins- Ward | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Brian Underwood | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Ian Parkinson | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
RAY HOPKINS | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Moira Massey | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
RUSSELL TREVOR BENTLEY | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.