THE NATIONAL FINANCIAL SERVICES SKILLS ACADEMY

Rhif yr elusen: 1129904
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The development and delivery of skills training products and quality recognition awards for financial services firms, recruitment and employability programmes to help job seekers gain work in the sector, and financial education programmes to improve the UK population's confidence and ability to manage their money effectively.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2017

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
  • 14 Mai 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NATIONAL FINANCIAL SERVICES SKILLS ACADEMY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.60m £1.83m £1.73m £1.07m £612.19k
Cyfanswm gwariant £1.84m £1.70m £1.66m £1.20m £812.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £35.83k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £68.55k £5.00k £0
Incwm o roddion a chymynroddion £19.35k £1.92k £5.58k £0 £2.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.58m £1.82m £1.72m £1.07m £609.63k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.52k £1.06k £1.52k £982 £413
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £80
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.83m £1.68m £1.65m £1.20m £812.30k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £12.57k £12.31k £13.65k £32.06k £24.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Asedau hunan ddefnydd £0 £0 £0 £0 £4.93k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £827.98k £903.43k £1.02m £751.71k £660.91k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £402.94k £348.88k £392.31k £263.07k £377.30k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2017 03 Mai 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2017 27 Tachwedd 2017 Ar amser