RED HEART FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting natural healthcare and providing complementary therapies, especially in relation to cancer support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bournemouth
- Poole
Llywodraethu
- 14 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Peters | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOCELYN CARROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GARTH PETERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PARDEEP CHANDEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.06k | £44.87k | £58.23k | £60.77k | £70.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.83k | £58.50k | £52.08k | £72.62k | £68.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Rhagfyr 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2023
(Mae'r cyfrifon |
30 Rhagfyr 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 22 Chwefror 2022 | 145 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2020
(Mae'r cyfrifon |
22 Chwefror 2022 | 145 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 29 Tachwedd 2020 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2019
(Mae'r cyfrifon |
17 Ionawr 2021 | 109 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF CANCER, BY THE PROVISION OF COMPLEMENTARY THERAPIES, AND THROUGH FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE; TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC, BY THE PROVISION OF COMPLEMENTARY THERAPIES, AND THROUGH FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 6860
BOURNEMOUTH
BH1 9JW
- Ffôn:
- 01202242101
- E-bost:
- info@redheartfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window