GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION (GCF)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GCF is working to build a sustainable future where all giraffe populations and (sub) species are protected and secure in the wild. GCF seeks to promote the importance and profile of giraffe conservation and work collaboratively with local communities to develop a sustainable future for both people and wildlife.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cenia
- De Affrica
- Namibia
- Uganda
- Zambia
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- 25 Ionawr 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.20k | £37.95k | £81.58k | £156.37k | £297.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.37k | £28.26k | £70.87k | £94.46k | £232.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 20 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 20 Hydref 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 06 Gorffennaf 2016 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 06 Gorffennaf 2016 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 02 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 02 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 01 Chwefror 2014 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 28 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
1. CONSERVATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF ALL SPECIES OF GIRAFFE; AND 2. TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROMOTE RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC INTO TECHNIQUES TO IMPROVE THE WELFARE OF SUCH ANIMALS AND DISSEMINATE THE RESULTS OF THE RESEARCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window