Hanes ariannol CAERPHILLY BOROUGH MIND

Rhif yr elusen: 1128082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £267.81k £299.28k £424.77k £445.91k £404.58k
Cyfanswm gwariant £270.29k £225.96k £391.00k £437.85k £401.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £181.14k £63.15k £75.66k £114.29k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £85.78k N/A N/A £121.65k