Hanes ariannol ARC COMMUNITY TRUSTEES

Rhif yr elusen: 1130383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £730.15k £673.55k £715.76k £689.86k £788.65k
Cyfanswm gwariant £817.26k £741.57k £704.05k £780.44k £769.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.47k £6.94k £7.39k £4.11k £19.70k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £200 £0 £1.88k £1.46k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £568 £2.09k
Incwm - Weithgareddau elusennol £717.69k £672.29k £707.99k £687.42k £785.10k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £12.47k £1.06k £385 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £200 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £817.26k £741.57k £704.05k £780.44k £769.35k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £42.92k £0 £35.52k £35.82k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £74.90k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0