Hanes ariannol TAVISTOCK AREA SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1129175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.82k | £175.11k | £204.10k | £143.36k | £144.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.67k | £212.30k | £155.22k | £168.69k | £187.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £14.73k | £20.62k | £21.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.16k | £1.30k | £148.55k | £16.18k | £25.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.