Hanes ariannol CARDIFF OLYMPIC GYMNASTICS

Rhif yr elusen: 1129295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £131.30k £94.27k £145.23k £127.81k £126.10k
Cyfanswm gwariant £102.99k £68.67k £139.81k £125.73k £131.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55.00k £45.00k N/A N/A N/A