Hanes ariannol JOBSERVE SPORTS AND SOCIAL CLUB

Rhif yr elusen: 1128650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.93k £55.05k £66.82k £63.93k £80.53k
Cyfanswm gwariant £53.44k £36.56k £62.55k £87.02k £93.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.95k N/A N/A N/A