Hanes ariannol ONE 2 ONE - INSPIRED JEWISH LIVING

Rhif yr elusen: 1129400
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £24.60k £25 £13.49k £23.00k £18.70k
Cyfanswm gwariant £20.91k £21 £16.90k £21.10k £17.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0