ymddiriedolwyr ASHTEAD U3A
Rhif yr elusen: 1128291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Weaver | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Ellen Merchant | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Judith Mansell | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Timothy Collett | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Philippa Morrison | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Kathryn Lewis | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||
ANTHEA PARKER | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
PAM VENTHAM-SMITH | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
TERESA ANNE LETHEREN | Ymddiriedolwr | 01 October 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.