THE GLORY MISSION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious teaching and preaching of the Christian Gospel and community activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Derrick Crawford | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
LORRAINE BARRETT | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
||||
REV VERONA RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV COURTNEY RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/03/2020 | 02/03/2021 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90k | £1.72k | £2.68k | £3.89k | £2.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.90k | £939 | £2.40k | £2.07k | £1.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2023 | 21 Mai 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION 2 TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITION OF NEED AND HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT 3 TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Maes buddion
LONDON AND OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Norbury Methodist Church (The Glory Mission)
2A Pollards Hill North
LONDON
SW16 4NL
- Ffôn:
- 07809481471
- E-bost:
- veronarichards@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window