Ymddiriedolwyr HOUNDS FOR HEROES
Rhif yr elusen: 1134359

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Brook | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Cole | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Hannah Ruth Collyer | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Michael Perkins | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Herriet Slater | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Alan Smith | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Peter Ketley | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Julian Forth | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Connor | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Amanda Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
ALLEN PARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.