Hanes ariannol LIFE 2009
Rhif yr elusen: 1128355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.41m | £3.54m | £3.41m | £3.62m | £2.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.46m | £3.54m | £3.47m | £3.75m | £2.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £168.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £525.78k | £628.18k | £493.08k | £76.39k | £20.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30m | £1.88m | £1.54m | £1.32m | £709.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £622.02k | £469.15k | £566.59k | £944.71k | £734.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £1.18m | £1.29m | £1.35m | £976.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.08k | £8.79k | £6.06k | £6.84k | £5.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.58k | £418.53k | £206.94k | £363.23k | £20.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.48m | £2.33m | £2.21m | £2.12m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £978.88k | £1.21m | £1.26m | £1.62m | £954.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.88k | £25.14k | £24.36k | £23.40k | £20.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.