Hanes ariannol CHEDDINGTON COMBINED SCHOOL

Rhif yr elusen: 1129922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.15k £15.78k £9.06k £27.75k £41.10k
Cyfanswm gwariant £41.84k £16.13k £9.78k £26.91k £42.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A