ymddiriedolwyr SUUBI AFRICA (UK)
Rhif yr elusen: 1129595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVILLE STEPTOE | Cadeirydd |
|
|
|||||
MIchelle Marie Bellamy | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Marie Elizabeth McQuaid Mrs | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
DAVID JOSEPH LOW | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Kathleen Hill | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Anne Jenkins | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
MICHAEL HOGAN | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|
||||
REBECCA SALLY POWELL | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
||||
KEITH JOHNSON | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
CHRISTINE STEPTOE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.