ymddiriedolwyr ST AUGUSTINES CENTRE HALIFAX
Rhif yr elusen: 1131784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Georgia Garrod | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Sara Suheim | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Elizabeth Addison | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Sean Patrick McGonigle | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Louise Green | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Hakar Abdulaziz | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Elina Maano Kasoondy Eady | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Lora Noelle Evans | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Keith Raymond Baulcombe | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Ashley Charles Parkin | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Hina Gillani | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Jessica Fowle | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Richard Alan Jones | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Simon Dominic Bottomley | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.