Ymddiriedolwyr FRIENDS OF BEAUMONT PARK LTD
Rhif yr elusen: 1129268

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne McDonald | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Abigail Steele | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Steele | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Coomber | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
David John Rudd | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
John Stevenson | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Timothy John Wilkes | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
JULIE DEMPSTER | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
Chris Connally | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.