LOCAL EDUCATION AND MEDICAL OUTREACH NAMPUNDWE (L.E.M.O.N.) TREE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Funding and sponsoring health promotion and education in the area around Nampundwe (Zambia). Sponsorship of orphans and vunerable children's schooling, building of schools, clinics and supporting teacher and nurse training. Medical and educational donations are received in the UK and recycled to clinics, schools and hospitals in Zambia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Hampshire
- Zambia
Llywodraethu
- 28 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 20 Tachwedd 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LEMON TREE FOUNDATION (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/05/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64k | £2.03k | £1.79k | £2.19k | £1.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48k | £3.11k | £1.74k | £2.18k | £1.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 25 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 12 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 02 Ebrill 2013 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 15 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 MAY 2008 AS AMENDED BY RESOLUTION 18 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF ALL PEOPLE LIVING IN (AND AROUND) NAMPUNDWE, ZAMBIA, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, ORPHANS, WIDOWS, THE HIV POSITIVE AND THE POOR, BY: A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES; B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; C) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AND HEALTH EDUCATION; AND D) ANY SUCH OTHER PURPOSES DEEMED CHARITABLE BY THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window