NEW BORDERLINE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the Charity is to help vulnerable Scots in and around London who are homeless or inadequately housed. New Borderline offers assistance to anyone in need, regardless of age, creed, race or circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207326 THE SCOTTISH HOSPITAL OF THE FOUNDATION OF KING CH...
- 18 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- 02 Chwefror 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.77k | £318.47k | £227.05k | £324.42k | £163.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.86k | £228.61k | £254.70k | £227.65k | £240.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/03/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/01/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO RELIEVE, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, PERSONS RESIDENT OR FOUND WITHIN A RADIUS OF 35 MILES OF CHARING CROSS (OR SUCH GREATER DISTANCE WITHIN GREATER LONDON AS MAY BE DETERMINED BY THE TRUSTEES IN INDIVIDUAL CASES) WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. TO BE ELIGIBLE FOR RELIEF APPLICANTS MUST BE:- (A) A PERSON BORN IN SCOTLAND; (B) THE CHILD OF A PERSON BORN IN SCOTLAND; (C) THE WIDOW, WIDOWER OR SURVIVING CIVIL PARTNER OF A PERSON BORN IN SCOTLAND; OR (D) ANY OTHER PERSON WHOM THE TRUSTEES RECOGNISE AS BEING OF SCOTTISH DESCENT OR EXTRACTION.
Maes buddion
CHARING CROSS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window