THE UROLOGY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation uses its funds to raise the standard of treatment and management of urological diseases and of research in UK and Ireland by funding educational, training programmes and research posts.The Foundation aims to improve the diagnosis, treatment and management of urological disease through the development and support of medical education, training, and sponsorship of scientific research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,470,272
Roddion a chymynroddion | £1.38m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £66.80k | |
Buddsoddiadau | £19.04k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,288,459
Codi arian | £73.25k | |
Weithgareddau elusennol | £1.22m | |
Arall | £0 |
£289,833 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £284,602 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £73.25k | |
Gwariant elusennol | £1.22m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £181.81k |
Codi arian a Arall Gwariant | £73.25k | |
Gwariant elusennol | £1.22m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £471.65k |
Pobl

4 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 287406 RALPH SHACKMAN TRUST
- 29 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144937 HW ABBOTT WILL TRUST
- 20 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080542 THE MALCOLM COPTCOAT MEMORIAL TRUST
- 10 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 296399 THE ST MARY'S HOSPITAL UROLOGICAL RESEARCH AND EDU...
- 19 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Garthwaite | Cadeirydd | 23 January 2021 |
|
|
||||
IAN PEARCE | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Mohammed Belal | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Hilary Baker | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Juliana Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Kieran O'Flynn | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Rakesh Heer | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Michael Griggs | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Alan McNeill | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Hannah Warren | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|
||||
Angela Daniel | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Ben Challacombe | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Mark Becker | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £877.05k | £1.43m | £810.93k | £1.36m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £917.54k | £1.23m | £899.20k | £907.36k | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £23.35k | £284.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £429.69k | £1.37m | £686.52k | £1.32m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £427.98k | £64.92k | £83.39k | £30.98k | £66.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.38k | £0 | £41.02k | £6.38k | £19.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £653 | £4.58k | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £769.76k | £1.16m | £828.82k | £821.15k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.78k | £74.84k | £70.38k | £86.21k | £73.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.79k | £3.22k | £3.22k | £330 | £4.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £407.46k | £909.34k | £607.51k | £680.14k | £804.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.56k | £365 | £72 | £74 | £78 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.52k | £1.82k | £3.63k | £2.72k | £3.90k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.19m | £3.60m | £3.66m | £3.41m | £3.45m | |
|
Cyfanswm asedau | £420.46k | £294.88k | £337.14k | £736.06k | £855.26k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.01m | £1.73m | £1.55m | £1.51m | £1.20m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 FEBRUARY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 29 JUNE 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, PROMOTE, ENCOURAGE, DEVELOP AND IMPROVE THE STUDY AND KNOWLEDGE OF UROLOGY, UROLOGICAL SURGERY AND THE GENERAL KNOWLEDGE OF SCIENCE AND MEDICINE AND ALL MATTERS RELATING TO THE PROGRESS AND DEVELOPMENT OF THAT BRANCH OF SCIENCE AND MEDICINE AND FOR THAT PURPOSE TO FUND, AID, MAINTAIN AND ENDOW SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS, CHAIRS AND BURSARIES AND GENERALLY TO ASSIST IN THE FUNDING, INSTRUCTION AND SUPPORT OF PERSONS AND INSTITUTIONS ENGAGED OR INVOLVED IN UROLOGICAL RESEARCH WORK.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1-2 ST ANDREW'S HILL
LONDON
EC4V 5BY
- Ffôn:
- 02077139538
- E-bost:
- info@theurologyfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window