Hanes ariannol THE SEABY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1129062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/11/2019 | 13/11/2020 | 13/11/2021 | 13/11/2022 | 13/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.54k | £38.08k | £39.11k | £39.44k | £39.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.34k | £84.82k | £55.26k | £59.27k | £59.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.