Hanes ariannol BANGLADESHI YOUTH ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1129714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.22k £124.80k £265.28k £99.68k £188.79k
Cyfanswm gwariant £59.26k £92.85k £276.32k £139.36k £156.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £53.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £80.00k £120.00k £12.00k £96.71k