Hanes ariannol Holt Youth Project
Rhif yr elusen: 1128752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.94k | £245.03k | £327.81k | £513.39k | £262.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.09k | £187.01k | £235.40k | £299.19k | £322.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.40k | £39.07k | £59.55k | £49.73k | £51.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.70k | £16.14k | £22.22k | £2.50k | £22.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £420.14k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £25.86k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £66.67k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £711 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £420.14k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £288.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £11.03k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.