Hanes ariannol SOUTH BUCKS HOSPICE
Rhif yr elusen: 1128881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £1.59m | £1.64m | £1.66m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.63m | £1.32m | £1.62m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £67.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £79.79k | £362.70k | £66.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £848.80k | £570.48k | £657.22k | £477.25k | £417.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.17m | £1.01m | £378.70k | £1.12m | £1.15m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £67.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.05k | £2.22k | £1.35k | £365 | £155 | |
|
Incwm - Arall | £870 | £7.43k | £602.41k | £59.56k | £19.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £184.21k | £41.32k | £285.67k | £11.88k | £16.52k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £718.87k | £731.79k | £641.63k | £684.24k | £803.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £945.71k | £893.21k | £681.62k | £933.69k | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.15k | £17.52k | £14.83k | £18.36k | £21.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.