ymddiriedolwyr THE GOLD STANDARD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1130999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR GRAHAM ABLE | Cadeirydd | 15 July 2014 |
|
|
||||
Stephanie Claire Petit | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Nicholas Raymond Wergan | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Mark William Edward Snell | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Jane Ritchie | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
HOWARD GOLDSOBEL | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.