ymddiriedolwyr N-COMPASS TOWARDS A BRIGHTER FUTURE LIMITED
Rhif yr elusen: 1128809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE SCIVIER | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|||||
Catherine Walsh | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Joanna Frith-Williams | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Janet Edwards | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rachael McCullough | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Jordan Lewis | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Angie Boyle | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Helen Carouzos | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Dr Mandy Patricia Dixon | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.