HELPING HANDS MISSION AGAINST POVERTY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HHAM is operated by individuals who are passionate about the commission of Jesus Christ - He said, 'Freely you have received freely give'. We provide water in villages suffering drought, educational assistance, funds to buy medication, and goats for projects to promote self sustainability. We thank God for the kindness to the men, women and children who are recipients of your gifts and prayers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cenia
- Jamaica
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- HELPING HAND AFRICA MISSION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Gosling | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
ETHNEY ANDERSON | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Chantal Liverpol Lolos | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Icely Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ADOLPHUS CHISHOLM Pastor | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CARMEN CAROL CHISHOLM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.77k | £19.09k | £15.00k | £29.67k | £23.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.35k | £12.80k | £16.00k | £31.33k | £28.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 17 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30/11/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION, RELIEVE POVERTY, PRESSURE AND PROTECT THE HEALTH AND RELIEVE SICKNESS OF THE CHILDREN AND YOUNG ADULTS LIVING IN AFRICA BY ANY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1A RIDGEHURST AVENUE
WATFORD
WD25 7AZ
- Ffôn:
- 07961417838
- E-bost:
- roycarm@ntlworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window