Ymddiriedolwyr GL11 COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1130096

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doina Claire Cornell | Cadeirydd | 14 September 2020 |
|
|
||||
Richard John Lundy Rees | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Timothy Frederick Hull-Bailey | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Daniel Devereux | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Jo Pines | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Olpin | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Suzanne May Lane | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
William Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Natalie Bennett | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
Jonquil Richards | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.