CHRIST CHURCH MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A variety of weekly meetings and services have been held throughout the year, most of which have been open for anyone to attend. Christianity has been advanced through teaching, worship and prayer; faith, love for others, tolerance and generosity are promoted.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Swydd Derby
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Phillips | Cadeirydd | 03 October 2019 |
|
|
||||
Luke Vinter | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Ayotunde Campbell | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Eleisha Barrow | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
JOANNA ELISHBA BALMFORTH | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
James Roger Semple | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
||||
Michelle Diane Wilson | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £311.21k | £377.65k | £610.71k | £417.95k | £459.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.71k | £357.68k | £352.52k | £397.21k | £505.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.81k | £7.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £602.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £564 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £18 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £7.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £341.31k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £11.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £72.65k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN MANCHESTER AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN MANCHESTER AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Omer Drive
MANCHESTER
M19 2JN
- Ffôn:
- 07514783397
- E-bost:
- hello@ccm.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window