FRIENDS OF THE HOLY LAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CARRYING OUT HUMANITARIAN SUPPORT RELATING TO HOUSING, EDUCATION AND THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS TO THE CHRISTIAN COMMUNITES OF ALL DENOMINATIONS IN THE AREAS IN WHICH WE OPERATE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Iorddonen
- Israel
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Rev James Curry | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Susan Oliver | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Mary Gail Brown | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||||
Michael Francis Swinburne | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||||
Rev David John Hasting Longe | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|||||||
Dr CHARLES REED | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||||
Dr DAVID RYALL | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561.02k | £885.81k | £805.34k | £877.76k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £573.37k | £812.41k | £834.12k | £802.85k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £544.81k | £860.67k | £771.35k | £831.17k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £45.91k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.15k | £24.45k | £33.54k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.06k | £691 | £441 | £684 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £91.64k | £21.02k | £47.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £561.88k | £802.14k | £817.84k | £772.58k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.50k | £10.26k | £16.28k | £30.27k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £720 | £720 | £1.15k | £1.15k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN EACH CASE IN ISRAEL, PALESTINE, JORDAN AND CYPRUS (TOGETHER THE "HOLY LAND") BY IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND TRAINING IN, AND PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO, SCHOOLS, EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND PARISHES, PRINCIPALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, RUN BY THE LATIN PATRIARCHATE OF JERUSALEM, FOR MEMBERS OF THE CHRISTIAN COMMUNITY IN THE HOLY LAND; AND THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS IN THE HOLY LAND BY FINANCIAL SUPPORT, ORGANISATION OF SELF-HELP PROJECTS, PURCHASE OF GOODS AND ARTEFACTS OF ALL KINDS FROM MEMBERS OF THE CHRISTIAN COMMUNITY FOR RE-SALE BY THE CHARITY AND THROUGH ANY OTHER MEANS BY WHICH THEIR QUALITY OF LIFE CAN BE IMPROVED
Maes buddion
ISRAEL, PALESTINE, JORDAN AND CYPRUS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends of the Holy Land
Farmer Ward Road
KENILWORTH
CV8 2DH
- Ffôn:
- 01926512980
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window