ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE HOLY LAND
Rhif yr elusen: 1130054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monsignor James Curry | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Susan Oliver | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Liam Allmark | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Mary Gail Brown | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||||
Michael Francis Swinburne | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||||
Rev David John Hasting Longe | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|||||||
Dr CHARLES REED | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||||
Dr DAVID RYALL | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.