Hanes ariannol ASCENTIS
Rhif yr elusen: 1129180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.72m | £4.31m | £4.61m | £4.62m | £5.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.70m | £3.82m | £3.85m | £4.18m | £6.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £54.95k | £52.82k | £33.09k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £4.23k | £87.50k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.70m | £4.24m | £4.54m | £4.49m | £5.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.10k | £13.67k | £2.71k | £2.75k | £40.12k | |
|
Incwm - Arall | £1.61k | £57.95k | £56.83k | £36.91k | £958 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £3.82m | £3.85m | £4.18m | £6.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.26k | £147.96k | £49.49k | £73.72k | £76.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.