ymddiriedolwyr ASCENTIS
Rhif yr elusen: 1129180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN CARLISLE | Cadeirydd | 29 June 2011 |
|
|
||||
Michael McTague | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Jessica Robinson | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Wendy Robinson | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
ALISON RUSHTON | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Rosemarie Davies | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
||||
ALISON BOLTON | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
PHILIP CHARLES WILKINSON | Ymddiriedolwr | 23 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.