MISSION HELPING HANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work in Knitting, SW Uganda. To provide education and training in knitting, sewing and computer skills in Mothers Union centre. To educate the public in the subject of health using the 3 stones approach- clean/safe water, good hygiene and sanitation and a balanced diet. To provide sponsorship, training, grants for projects. To advance Christianity by preaching, teaching, discipleship training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Uganda
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1052988 LIVING WATERS CHRISTIAN FELLOWSHIP (LEIGH)
- 03 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEILA COCHRANE | Cadeirydd |
|
|
|||||
PATRICIA MARGARET ANDERS | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|||||
MARGARET LLOYD | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|||||
Mark Orrell | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68k | £10.29k | £11.34k | £9.40k | £11.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.73k | £8.83k | £10.46k | £9.75k | £9.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 9 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE HEALTH AND EDUCATE THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF HEALTH 2. TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING WITH A VIEW TO IMPROVING PEOPLE'S LIFE SKILLS 3. TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE POVERTY BY PROVIDING SPONSORSHIP, TRAINING, FUNDS OR ITEMS FOR CHILDREN AND THOSE IN NEED 4. TO RELIEVE POVERTY FOR PEOPLE IN SUCH AREAS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE. 5. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH ATTACHED TO THIS DEED.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Apartment 2
7 Shalefield Gardens
Atherton
MANCHESTER
M46 0NQ
- Ffôn:
- 01942875573
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window