FLIGHTS FOR LIFE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide flights in vintage aircraft to children and young adults who are undergoing treatment for serious illness or life shortening conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 504913 THE LINKAGE COMMUNITY TRUST LIMITED
- 02 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 512922 STRUT LIMITED
- 02 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1053814 ST BARNABAS HOSPICE TRUST (LINCOLNSHIRE)
- 02 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198400 THE CLOTHING BANK
- 02 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1017501 Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance Cha...
- 07 Mai 2009: Cofrestrwyd
- 02 Mai 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93k | £592 | £3.98k | £762 | £153 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57k | £4.10k | £3.43k | £1.94k | £1.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 FEBRUARY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 25 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEED OF TERMINALLY ILL OR SICK CHILDREN, AND CHILDREN WITH LIFE-SHORTENING ILLNESSES PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING FLIGHTS IN VINTAGE AIRCRAFT WITH THE AIM OF ENHANCING THEIR QUALITY OF LIFE. ANY SUCH OTHER PURPOSES DEEMED CHARITABLE BY THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window