Hanes ariannol COPPICE PRIMARY SCHOOL PTA - CHIGWELL

Rhif yr elusen: 1129557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/10/2019 30/10/2020 30/10/2021 30/10/2022 30/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.99k £12.66k £12.42k £4.09k £4.30k
Cyfanswm gwariant £6.53k £11.59k £9.27k £1.09k £5.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A