Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD - JUBILEE CHRISTIAN CENTRE

Rhif yr elusen: 1130859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £126.99k £117.66k £109.34k £134.33k £172.62k
Cyfanswm gwariant £122.29k £121.67k £110.25k £94.56k £170.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A