Hanes ariannol SOUTH ESSEX GYMNASTICS CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1129701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.57m | £1.07m | £1.48m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.76m | £1.37m | £1.57m | £1.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £107.31k | £396.94k | £11.23k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.44k | £20.18k | £127.62k | £18.61k | £45.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £91.35k | £76.89k | £733 | £62.53k | £76.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.28m | £520.21k | £1.37m | £1.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £965 | £1.21k | £309 | £11 | £969 | |
|
Incwm - Arall | £1.60k | £188.44k | £416.94k | £25.52k | £1.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £1.75m | £1.36m | £1.55m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.13k | £11.21k | £13.09k | £23.81k | £10.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.24k | £0 | £0 | £11.75k | £10.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.