Hanes ariannol ONE FOLD BIBLE CHURCH

Rhif yr elusen: 1129328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.38k £20.73k £24.83k £21.61k £23.16k
Cyfanswm gwariant £20.80k £23.42k £22.63k £21.54k £21.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A