PANCHAMUKHEE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation organises various cultural events to promote its objcetives and any surplus funds are directed towards assisitng other charities sharing the same ideology. The key objcetive of Panchamukhee is to promote the arts and cultural heritage of the Indian subcontinent and explore how different people and cultures can work together in the present multicultural and multi ethnic U.K.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- India
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joydeep Mukherjee | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|||||
Subrata Chowdhury | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
||||
KAVITA BASU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.12k | £21.89k | £4.44k | £15.13k | £16.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.46k | £21.60k | £3.82k | £15.62k | £13.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 11 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 11 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Awst 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 12 Rhagfyr 2023 | 226 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Mehefin 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 193 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JUNE 2009
Gwrthrychau elusennol
(1) TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE ASIAN COMMUNITY IN HARROW AND WEST LONDON AS THE COMMITTEE DETERMINES FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) ADVANCING PUBLIC EDUCATION AND TRAINING IN PARTICULAR, IN THE ARTS OF MUSIC (IN PARTICULAR TRADITIONAL ASIAN MUSIC), DRAMA AND DANCE; (B) PROMOTING THE ARTS IN ALL THEIR FORMS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; (C) ADVANCING PUBLIC EDUCATION IN ASIAN CULTURE IN PARTICULAR RAISING CULTURAL AWARENESS IN ASIAN FESTIVALS; (2) THE RELIEF OF FINANCIAL NEED, RELIEF OF SICKNESS AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN INDIA AND ELSEWHERE IN THE WORLD AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Maes buddion
HARROW AND WEST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
89 Headstone Lane
HARROW
HA2 6JL
- Ffôn:
- 02084587244
- E-bost:
- info@panchamukhee.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window