ymddiriedolwyr ST BEES SCHOOL
Rhif yr elusen: 1129534
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark George | Cadeirydd | 08 January 2016 |
|
|
||||
Thomas Kelly | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Peter Garth Lever | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Robin Frederick Lacey | Ymddiriedolwr | 18 February 2017 |
|
|
||||
Dr Adrian Mark Simper | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
Robert Miller | Ymddiriedolwr | 08 January 2016 |
|
|
||||
Sara Jane Calvin | Ymddiriedolwr | 18 December 2015 |
|
|
||||
Alastair Lord | Ymddiriedolwr | 28 August 2015 |
|
|
||||
Mark Norman ROBERTS | Ymddiriedolwr | 18 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.